Entreprise : ABS GESTION FINANCES - SIREN 494 038 979
Identité
Dénomination
ABS GESTION FINANCES
SIREN (siège)
494 038 979
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2007
Date de fin de la personne morale
24/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
136 CHE DU MOULIN CARRON 69130 ECULLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOULAIGRE PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Satolas-et-Bonce
Nom, Prénom(s)
BOLLACHE BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Dommartin
Nom, Prénom(s)
ARNOUX CHRISTIAN , RENE , MARIE , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Dénomination
Cabinet SAUNIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
EXCO LOIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint Etienne Cedex 1
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/01/2007
Siret
49403897900022
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation
Adresse
136 CHE 136 Chemin du Moulin Carron
69130 , Écully - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/01/2007
Siret
49403897900014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
3 RUE DU COLONEL CHAMBONNET
69500 , BRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/006323
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/006246
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/037058
Date d'ajout
19/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/07/2016 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON
Numéro d'observation
F16/029598
Date d'ajout
31/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/05/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DURAND Jean-Pierre, Juge commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul, Mandataire Judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 04/05/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).