Entreprise : SCI C.K.M.S - SIREN 494 027 352
Identité
Dénomination
SCI C.K.M.S
SIREN (siège)
494 027 352
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2007
Début d’activité
19/12/2006
Date de fin de la personne morale
28/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition la construction et la propriété de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
56 RUE DE MASNY 59234 MONCHECOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KRZYKAWSKI STEPHANE , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
WANDIGNIES HAMAGE
Nom, Prénom(s)
LE CALVE NADEGE
Nom d'usage
MOREAUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Monchecourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/2006
Siret
49402735200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la construction et la propriété de tous biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition la construction et la propriété de tous biens immobiliers
Adresse
56 RUE DE MASNY
59234 , MONCHECOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3277
Date d'ajout
07/07/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/04/2015 : Partant : MOREAUX Patrice, Gérant Nouveau : MOREAUX Nadége, Associé indéfiniment responsable, Gérant Changement de qualité : KRZYKAWSKI Stéphane Christophe, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2921
Date d'ajout
29/07/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/01/2009 : Partant : STERCKEMAN Sébastien Christian Stanislas, Gérant(e) Partant : CORSEAUX Joël, Gérant(e) Changement de qualité : KRZYKAWSKI Stéphane Christophe, Gérant(e) devient Co-Gérant Changement de qualité : MOREAUX Patrice, Gérant(e) devient Co-Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).