Entreprise : C PLUS RIVES - SIREN 494 003 841
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2024)
Dénomination
C PLUS RIVES
SIREN (siège)
494 003 841
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2007
Date de fin de la personne morale
24/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1608000 EUR
Adresse du siège
233 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lauret VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Bougival
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/01/2007
Siret
49400384100066
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
233 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2007
Siret
49400384100041
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes les opérations immobilières quelles qu'elles soient et sans limitation et notamment l'acquisition d'immeubles et de terrains l'exploitation la location et la vente d'immeubles la construction la modification et l'embellissement par sous-traitance de bâtiments l'administration la location et l'exploitation d'immeubles pour le compte de tiers vente et location de tous fonds de commerce et d'industrie.
Adresse
112 AV KLEBER
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2013
Siret
49400384100033
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HALL 1 5EME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/10/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/2020
Siret
49400384100058
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
28 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
28-32
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2007
Siret
49400384100017
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
GARONOR
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUTOROUTE A1 BAT G
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/2008
Siret
49400384100025
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 PL DE LONDRES
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B1008545
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Radiation. Fusion Absorption par C plus France Scott Bidco, Société par actions simplifiée (Société à associé unique),977 926 450 R.C.S. Paris le 29-02-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/05/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).