Entreprise : S.A.R.L IMMOREM - SIREN 493 914 857
Identité
Dénomination
S.A.R.L IMMOREM
SIREN (siège)
493 914 857
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2007
Début d’activité
08/01/2007
Date de fin de la personne morale
24/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
la construction après démolition de batiments existants s'il y a lieu l'aménagement sur ces terrains d'immeubles individuels ou collectifs l'entreprise de tous équipements travaux de voirie canalisations d'eau d'égouts de gaz et d'installation d'éclairage l'aménagement la rénovation la restauration de tous immeubles maisons de rapport hotels maisons meublées leur location ou leur vente et généralement toutes opérations de marchands de biens et lotisseurs
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU STADE 44320 CHAUMES-EN-RETZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELISE JEAN-CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
CHAUMES EN RETZ
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/01/2007
Siret
49391485700013
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la construction après démolition de batiments existants s'il y a lieu l'aménagement sur ces terrains d'immeubles individuels ou collectifs l'entreprise de tous équipements travaux de voirie canalisations d'eau d'égouts de gaz et d'installation d'éclairage l'aménagement la rénovation la restauration de tous immeubles maisons de rapport hotels maisons meublées leur location ou leur vente et généralement toutes opérations de marchands de biens et lotisseurs
Adresse
3 RUE DU STADE
44320 , CHAUMES-EN-RETZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/12/2020
Description
ORDONNANCE DU 17-12-2020. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Béatrice DAVID
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/08/2018
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire en date du 06-08-2018 nommant la SELARL RAYMOND DUPONT en qualité de mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné (Me Raymond DUPONT.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Philippe MARTIN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE, a prononcé, en date du 01/02/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2012-12, date de cessation des paiements le 14/12/2011, et a désigné : juge commissaire Monsieur BARBE Didier juge commissaire suppléant Monsieur LACROIX Alain liquidateur Maître DUPONT Raymond 14 Bd de la Paix BP 173 56005 VANNES Cedex, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/09/2011
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 09/09/2011.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/03/2010
Description
080020100308 ********* Changement capital et activité Changement / activité (siège-fonds) ancien capital: 1000 euros, nouveau: 6000 euros ... ancienne activité : l'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobilièrs ... nouvelle activité : la construction après démolition de batiments existants s'il y a lieu l'aménagement sur ces terrains d'immeubles individuels ou collectifs l'entreprise de tous équipements travaux de voirie canalisations d'eau d'égouts de gaz et d'installation d'éclairage l'aménagement la rénovation la restauration de tous immeubles maisons de rapport hotels maisons meublées leur location ou leur vente et généralement toutes opérations de marchands de biens et lotisseurs
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).