Entreprise : SCEA DE LA BILLARDIERE - SIREN 493 914 790
Identité
Dénomination
SCEA DE LA BILLARDIERE
SIREN (siège)
493 914 790
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2007
Début d’activité
01/11/2006
Date de fin de la personne morale
24/01/2106
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage d'ovins, de caprins, ou d'équidés
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital social
236000 EUR
Adresse du siège
LD LA BILLARDIERE 18260 THOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHET STEPHANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Thou
Nom, Prénom(s)
BLANCHET BERNARD , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
LA CELLE SOUS GOUZON
Nom, Prénom(s)
FORTIN LUCIE , CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1991
Commune de résidence
Thou
Nom, Prénom(s)
GANET MARTINE , MARIE-PAULE
Nom d'usage
BLANCHET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
LA CELLE SOUS GOUZON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2006
Siret
49391479000016
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage d'ovins, de caprins, ou d'équidés
Autres Activités
Élevage d'ovins et de caprins
Adresse
LD LA BILLARDIERE
18260 , THOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4991
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Par jugement en date du 13/11/2017, le Tribunal de Grande Instance de Bourges a ordonné la résolution du plan de redressement judiciaire Constate l'état de cessation de paiement de la SCEA DE LA BILLARDIERE de Monsieur BLANCHET bernard et de Monsieur BLANCHET Stéphane et fixe provisoirement la date de leur cessation des paiements à celle du présent jugement Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCEA DE LA BILLARDIERE Désigne : juge commissaire : M. Matthieu LAVBAUNE-KISS, juge juge commissaire suppléant : M. Yannick GRESSOT, Président du Tribunal de Grande Instance de Bourges Nomme : Liquidateur : la SCP PONROY et désigne Maître Axel PONROY pour conduire la mission Autorise Maître PONROY en qualité de liquidateur à procéder à la vente du cheptel
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
491
Date d'ajout
26/01/2017
Description
Par jugement en date du 12/12/2016, le Tribunal de Grande Instance de Bourges a arrêté le plan de redressement présenté par la SCEA DE LA BILLARDIERE pour une durée de 15 ans Nomme la SCP PONROY en qualité de commissaire à l'exécution du plan et désigne Maître Axel PONROY pour conduire la mission prévue à l'article L 626-25 du code de commerce
Numéro d'observation
488
Date d'ajout
26/01/2017
Description
Par jugement en date du 09/11/2015, le Tribunal de Grande Instance de Bourges a prorogé la période d'observation de six mois à compter du 11/11/2015 et a autorisé la poursuite d'activité des débiteurs pendant cette période
Numéro d'observation
490
Date d'ajout
26/01/2017
Description
Par jugement en date du 09/05/2016, le Tribunal de Grande Instance de Bourges a prorogé de manière exceptionnelle la période d'observation de la SCEA DE LA BILLARDIERE jusqu'à la fin de l'année culturale en cours et a autorisé pendant cette période la poursuite de l'activité agricole
Numéro d'observation
2131
Date d'ajout
21/05/2015
Description
Par jugement en date du 11 mai 2015 le Tribunal de Grande Instance de Bourges a constaté l'état de cessation des paiements de la SCEA DE LA BILLARDIERE et en fixe provisoirement la date du 8 avril 2015 a ouvert une procédure de redressement judiciaire a ouvert une période d'observation d'une durée maximale de six mois a désigné : juge commissaire : Mr LABAUNE-KISS juge commissaire suppléant : Mr JOULIN, Président a nommé : Mandataire judiciaire : SCP PONROY et désigne Maître PONROY pour conduire la mission a désigné Maître WARIN huissier de justice 26 rue porte vieille 18300 sancerre pour dresser l'inventaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).