Entreprise : LES PECHEURS - SIREN 493 907 950
Identité
Dénomination
LES PECHEURS
SIREN (siège)
493 907 950
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2007
Date de fin de la personne morale
22/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU PORT 44118 LA CHEVROLIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TESSIER SEBASTIEN , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
La Chevrolière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49390795000015
Enseigne
café - restaurant des Pêcheurs
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
café, restaurant
Adresse
11 RUE 11 rue du Port
44118 , La Chevrolière - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/02/2011
Description
Vente du fonds de commerce à la société JFH & NN à compter du 22/09/2010
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 02/0 2/2011 prononçant la liquidation judiciaire. Manda taire Liquidateur : SCP DOLLEY-COLLET 5 rue Crébil lon 44000 Nantes Cédex 3
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/09/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 22/0 9/2010 arrêtant la cession de l'entreprise.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 09/0 4/2010 prononçant l'extension de la procédure de r edressement judiciaire de la société la ROUTE DU S UD à l'EURL LES PECHEURS et à la SCI SAINT ETIENNE et fixant la fin de la période d'observation au 2 4/08/2010 Cessation des paiements en date du 01/10 /2008. Juge Commissaire : M. Guy LEZIER Mandataire Judiciaire : SCP DOLLEY-COLLET 5 rue Crébillon 44 000 Nantes Cédex 3 Administrateur : Me BIDAN Chris tophe 31 boulevard Albert Einstein Bât E le Moulin des Roches 44300 Nantes dont la mission est, outr e les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi : de représentation
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/03/2010
Description
Ordonnance rendue le 19 mars 2010, par le Tribunal de Commerce de NANTES, il a été nommé Me Christop he BIDAN, le Moulin des Roches, 31 Boulevard Alber t Einstein 44300 NANTES, en qualité d'administrate ur provisoire
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/01/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice s ocial. Ancienne date : 30 SEPTEMBRE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 02/02/2011. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).