Entreprise : VALEUR K - SIREN 493 838 361
Identité
Dénomination
VALEUR K
SIREN (siège)
493 838 361
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2007
Date de fin de la personne morale
11/01/2057
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1333300 EUR
Adresse du siège
2 RUE MONGE 15000 AURILLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE BARADEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPORTE MARIE , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
BRECHARD ANNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN , PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Aurillac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/01/2007
Siret
49383836100019
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation par achat,souscription, apport fusion, de tous biens mobiliers,valeurs mobilières et autres droits sociaux dans toutes entites juridiques avec ou sans personnalite morale.
Adresse
2 RUE 2 Rue Monge
15000 , Aurillac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC de Baradel
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/002644
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 19/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000317
Date d'ajout
24/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 24/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/001324
Date d'ajout
19/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 18/06/2013 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 RUE ÉMILE DUCLAUX 15000 AURILLAC
Numéro d'observation
F13/000659
Date d'ajout
21/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 19/03/2013 maintenant la période d'observation pour une durée de six mois et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 05/08/2013.
Numéro d'observation
F13/000257
Date d'ajout
05/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 05/02/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Madame LOURS Marie-Pierre, Mandataire judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 RUE ÉMILE DUCLAUX 15000 AURILLAC, Administrateur judiciaire : ELRL BAULAND&GLADEL&MARTINEZ REPRÉSENTÉE PAR ME VINCENT GLADEL 8 RUE BEAUMARCHAIS 63038 CLERMONT FERRAND mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 09/01/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).