Entreprise : ARCOM SUD-EST - SIREN 493 835 631
Identité
Dénomination
ARCOM SUD-EST
SIREN (siège)
493 835 631
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2007
Début d’activité
15/01/2007
Date de fin de la personne morale
24/01/2106
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Etude ingénierie conception de tout automatisme et instrument de régulation en matière électrique programmation et sécurisation
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
121088 EUR
Adresse du siège
33 AV DES FRERES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EUVRARD JEAN-PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
PRUDON EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD PHILIPPE , ALAIN , SEBASTIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
ARCOM
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Fragnes-la-Loyere
Dénomination
ARC CECCA FINANCES SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/2007
Siret
49383563100034
Nom commercial
IRIS REGULATION AUTOMATISME
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etude ingénierie conception de tout automatisme et instrument de régulation en matière électrique programmation et sécurisation
Adresse
33 AV DES FRERES MONTGOLFIER
69680 , CHASSIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2007
Siret
49383563100018
Code APE
742C
Adresse
45 ALL DU MENS
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
49383563100026
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
21 RUE D'ARSONVAL
69680 , CHASSIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 6
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/033017
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/032948
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/036328
Date d'ajout
12/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/07/2016 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F16/030042
Date d'ajout
02/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/06/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur SUIFFET Franck, Juge commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl OLIVIER BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 20/05/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).