Entreprise : DSP - SIREN 493 819 999
Identité
Dénomination
DSP
SIREN (siège)
493 819 999
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2007
Date de fin de la personne morale
18/01/2106
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
21 RUE ALBERT ET PAUL THOUVENIN 18100 VIERZON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES FORGES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
ISSOUDUN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/01/2007
Siret
49381999900027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion cession de toute participation dans toute entreprise réalisation de prestations d'assistance à la gestion vente acquisition location de tout matériel agricole de jardinage d'entretien d'espaces verts
Adresse
21 RUE 21 rue Albert Et Paul Thouvenin
18100 , Vierzon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI des Forges
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/2007
Siret
49381999900019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RTE DE VIERZON
18120 , LURY-SUR-ARNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
956
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Radiation du RCS le 07/02/2019 avec effet au 10/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
667
Date d'ajout
30/01/2019
Description
En date du 01/10/2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourges a désigné en remplacement de la SCP PONROY prise en la personne de Maître Axel PONROY, la SAS SAULNIER-PONROY et associés, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges.
Numéro d'observation
668
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 10/12/2018, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 10/12/2018
Numéro d'observation
2129
Date d'ajout
05/06/2014
Description
EN DATE DU 27/05/2014, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DSP (SARL) A MAINTENU M. BERNARD GANIEUX COMME JUGE-COMMISSAIRE ET M. JACQUES MILLER COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT A DESIGNE COMME LIQUIDATEUR SCP BRO-PONROY 40 BIS, RUE MOYENNE 18000 BOURGES AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 30/05/2014 INCLUS
Numéro d'observation
1732
Date d'ajout
02/05/2014
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/04/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE DSP (SARL) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : M. BERNARD GANIEUX JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: M. JACQUES MILLER MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP BRO-PONROY -40 BIS, RUE MOYENNE-18000 BOURGES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE GUY PIERRAT 24, RUE CHANZY, BP 80299 - 28005 CHARTRES CEDEX A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 17/04/2014 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).