Entreprise : SCL LES LANDES - SIREN 493 767 693
Identité
Dénomination
SCL LES LANDES
SIREN (siège)
493 767 693
Date d'immatriculation au RNE
17/01/2007
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LES LANDES 14260 SEULLINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMASLE FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Saint-Georges-d'Aunay
Nom, Prénom(s)
SIMON GHISLAINE
Nom d'usage
LEMASLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint-Georges-d'Aunay
Dénomination
EARL DU CEDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Aunay-sur-Odon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/01/2007
Siret
49376769300010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
LES LANDES
14260 , SEULLINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA LANDE SUR DROME
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7396
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce, clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15/01/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2335
Date d'ajout
18/03/2014
Description
Liquidation judiciaire simplifiée, mandataire liquidateur : Maître LIZE 11 place de la Résistance 14000 CAEN. Date de cessation des paiements : 15/11/2013. Jugement du Tribunal de Grande-Instance de CAEN en date du 14/02/2014.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).