Entreprise : TONIK BOULVAR - SIREN 493 723 290
Identité
Dénomination
TONIK BOULVAR
SIREN (siège)
493 723 290
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2007
Début d’activité
03/01/2007
Date de fin de la personne morale
06/02/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La société a pour objet en France et dans tous pays : Salle de remise en forme (musculation, fitness, cardio-training, karaté, danse, tai-chi, aquagym...), La vente de produits diététiques, de vêtements et toutes autres marchandises ou produits fabriqués, commerce en général, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises
Code APE
9313Z - Activités des centres de culture physique
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
41 BD BONNIER 97436 SAINT-LEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZITTE JEAN-MARC , LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Saint-Leu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2007
Siret
49372329000018
Code APE
9313Z - Activités des centres de culture physique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La société a pour objet en France et dans tous pays : Salle de remise en forme (musculation, fitness, cardio-training, karaté, danse, tai-chi, aquagym...), La vente de produits diététiques, de vêtements et toutes autres marchandises ou produits fabriqués, commerce en général, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises
Adresse
41 BD BONNIER
97436 , SAINT-LEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
14/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 14/02/2023 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 7 ans, prenant effet le 14-02-2023 et expirant le 14-02-2030. Commissaire à l'exécution du plan SELARL HIROU prise en la personne de Me Laurent HIROU CS \61053 8 rue Labourdonnais 97404 Saint-Denis Cedex.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 12/07/2022 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 27-07-2022, soit jusqu'au 27-01-2023
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 27/01/2022, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL HIROU prise en la personne de Me Laurent HIROU CS \61053 8 rue Labourdonnais 97404 Saint-Denis Cedex,, date de cessation des paiements le 27/07/2020.
Numéro d'observation
4574
Date d'ajout
06/10/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2011 : Partant : MINATCHY Jean Richard, Gérant(e) Nouveau : ZITTE Jean-Marc Lucien, Gérant(e)
Numéro d'observation
4272
Date d'ajout
06/11/2007
Description
Changement de gérant ancienne mention : Gérant non associé partant : ROSITO Laurent Yves Nouveau Gérant : MINATCHY Jean Richard - 10 Rue des Dodos Apt 10 Résidence Les Poivriers - 97434 LA SALINE LES BAINS Date d'effet : 04/07/2007
Numéro d'observation
2259
Date d'ajout
05/07/2007
Description
Changement de gérant Démission de mme Zitte Ingrid Marie-Julie de ses fonctions de gérante associée et nomination de M. Rosito Laurent Yves en qualité de gérant non associé Date d'effet : 02/05/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).