Entreprise : KLD DISTRIBUTION - SIREN 493 719 298
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2021)
Dénomination
KLD DISTRIBUTION
SIREN (siège)
493 719 298
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2007
Fermeture de l'établissement - 49371929800017
- Date d'effet de la fermeture : 24/09/2007
Fermeture de l'établissement - 49371929800025
- Date d'effet de la fermeture : 24/09/2007
Date de fin de la personne morale
21/01/2106
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2007
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
12 PL SAINT HUBERT 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOINET CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Antras
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49371929800025
Enseigne
KLD DISTRIBUTION
Code APE
518G
Adresse
5 Q RUE DU PRIOULACH
09200 , SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
49371929800017
Nom commercial
KLD DISTRIBUTION
Enseigne
KLD DISTRIBUTION
Code APE
518G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Grossiste en matériel informatique, vente de ma- tériel informatique notamment sur internet
Adresse
12 PL 12 place Saint Hubert
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 25/01/2010 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/10/2007
Description
Jugement du 24/09/2007 du Tribunal de Commerce de FOIX ouvrant une procédure de Liquidation Judiciai re. Cessation des paiements en date du : 19 Septem bre 2007. Juge-Commissaire : Monsieur MUSSET Pierr e. Juge-Commissaire suppléant Monsieur DALLO Marc. Liquidateur : Maître BRENAC Jean Lucien 23 Rue De lcasse 09000 FOIX.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/01/2007
Description
Publication légale : la Voix du Nord du 16/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).