Entreprise : E S I FRUITS - SIREN 493 640 148
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2021)
Dénomination
E S I FRUITS
SIREN (siège)
493 640 148
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2007
Fermeture de l'établissement - 49364014800018
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
17/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
AV DE PROVENCE 05300 LARAGNE-MONTEGLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
55 LOTISSEMENT LES FOURCHES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEYROTHE PASCALE
Nom d'usage
BELLET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Laragne-Montéglin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49364014800018
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Adresse
AV DE PROVENCE
05300 , LARAGNE-MONTEGLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
55 LOTISSEMENT LES FOURCHES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/002225
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Radiation en date du 30/03/2021 - Clôture des opérations de liquidation 31/12/2020 (Assemblée générale en date du 15/02/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/002152
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 25/11/2020 - Siège de la liquidation : Avenue de Provence 55 lotissement les Fourches 05300 LARAGNE-MONTEGLIN - Publicité dans un journal d'annonces légales : TPBM Semaine Provence du 01/03/2021
Numéro d'observation
F21/002152
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 25/11/2020
Numéro d'observation
F10/001094
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2010 : Nouveau : BELLET Pascale, Co-gérant associé Changement de qualité : BELLET Jean-Paul, Gérant(e) devient Co-gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).