Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BERGERIE - SIREN 493 534 127
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BERGERIE
Sigle
SCI LA BERGERIE
SIREN (siège)
493 534 127
Date d'immatriculation au RNE
02/01/2007
Début d’activité
22/11/2006
Date de fin de la personne morale
01/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux devenus inutiles à la société au moyen de vente échange ou apport en société...Etc
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
168000 EUR
Adresse du siège
MONTAGNE SAINT-BONNET 71240 LAIVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACHELET JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Laives
Nom, Prénom(s)
BACHELET KAREN , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Lyon 07
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/11/2006
Siret
49353412700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux devenus inutiles à la société au moyen de vente échange ou apport en société...Etc
Autres Activités
La propriété l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux devenus inutiles à la société au moyen de vente échange ou apport en société...Etc
Adresse
MONTAGNE SAINT-BONNET
71240 , LAIVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
06/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2008 : Partant : FLECHE Olivier, Gérant associé Journal Annonces Légales "DOCUMENTS" DU 26/12/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).