Entreprise : BLF FINANCES - SIREN 493 529 770
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2022)
Dénomination
BLF FINANCES
SIREN (siège)
493 529 770
Date d'immatriculation au RNE
03/01/2007
Date de fin de la personne morale
02/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
64 RUE DE PARIS 80400 MUILLE-VILLETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAIJOT LUC , DANIEL , ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Rantigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2006
Siret
49352977000015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de contrôle de la sa lefrant-rubco prise de participation dans des entreprises commerciales industrielles financières ou autres françaises ou étrangères créées ou à créer par tous moyens prestation de services de gestion
Adresse
64 RUE 64 Rue DE PARIS
80400 , Muille-Villette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TGI) === : L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Péronne, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Refonte de la carte judiciaire 2009 : Le Tribunal de Grande Instance de Péronne statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/11/2007
Description
--- : --- CHANGEMENT DE GERANT A L'AGO du 28 septembre 2007il a été pris acte de la démission de M. François BISSON de son mandat de gérant, avec effet immédiat et décidé de nommer en son remplacement et pour une durée indéterminée : M. Luc BAIJOT dt à RANTIGNY 60290, 15 rue Parmentier. Publicité Picardie la Gazette du 7.11.2007 n 3176 - DATE D'EFFET : 28/09/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/2007
Description
--- : --- CHANGEMENT DE GERANT Aux termes du PV de l'AGO du 27/02/2007, la SARL "BLF FINANCES" (RCS PERONNE 493 529 770) a pris acte de la démission de M. Bernard GOLDENBERG de ses fonctions de gérant avec effet immédiat et décidé de nommer en son remplacement à compter du même jour et pour une durée indéterminée M. François BISSON (demeurant 3 rue des Placeaux 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE) Publicité: Picardie la Gazette n 3146 du 11/04/2007 - DATE D'EFFET : 27/02/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/01/2007
Description
--- : --- DEBUT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE - DATE D'EFFET : 15/12/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/01/2007
Description
--- : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2006A607 le 03/01/2007 --- Publicité au Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Journal le 26/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).