Entreprise : MANGROM - SIREN 493 510 325
Identité
Dénomination
MANGROM
SIREN (siège)
493 510 325
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2006
Date de fin de la personne morale
28/12/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
580335 EUR
Adresse du siège
MARINA DE BAS DU FORT 97110 POINTE-A-PITRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BOUTIQUES DU MOULIN N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUMERG ERIC , CAMILLE , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Talant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/2006
Siret
49351032500027
Nom commercial
MANGROM
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition détention et gestion de toutes participations
Adresse
MARINA DE BAS DU FORT
97110 , POINTE-A-PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BOUTIQUES DU MOULIN N 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2006
Siret
49351032500019
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
30 RES LA PRESQU ILE DE LA MARINA
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8018
Date d'ajout
30/12/2016
Description
Transformation de la société à compter du 17/12/2016Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2016 :Partant : VIAIN-LALOUETTE Bruno, GérantNouveau : DOUMERG Eric Camille Roger, PrésidentAnn lég : France Antilles en date du 06/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
765
Date d'ajout
18/02/2014
Description
Omission d'un évènement / Redressement de déclaration à effet au 01/07/2013 :Modification d'activité de l'établissement principal situé 30 Res de la Presqu Ile - la Marina 97110 Pointe à pitre à compter du 01/07/2013Ancienne : Location de bateauxNouvelle : Acquisition détention et gestion de toutes participations
Numéro d'observation
766
Date d'ajout
18/02/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 31/08/2013Ancien : 100 EURNouveau : 580335 EURTransfert du siège social à compter du 02/09/2013 :Ancienne adresse : 30 Res de La Presqu Ile - La Marina 97110 Pointe à PitreNouvelle adresse : Marina de Bas du Fort - Les Boutiques du Moulin N 1 97110 Pointe à Pitre
Numéro d'observation
4577
Date d'ajout
26/08/2013
Description
Transformation de la société à compter du 01/07/2013Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU)Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2013 :Partant : ANTKOWIAK Jean Christophe, GérantNouveau : VIAIN-LALOUETTE Bruno, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).