Entreprise : ENHANCE AERO TECHNIC - SIREN 493 489 272
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2022)
Dénomination
ENHANCE AERO TECHNIC
Sigle
EAE
SIREN (siège)
493 489 272
Date d'immatriculation au RNE
02/01/2007
Date de fin de la personne morale
01/01/2057
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
593765 EUR
Adresse du siège
RUE YOURI GAGARINE 63510 AULNAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPORT CLERMONT-FERRAND/AUVERGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECHEVIN BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
LES MARTRES DE VEYRE
Nom, Prénom(s)
DUGON STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
MANCINI MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Choisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
DAHAN STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
EXELMANS AUDIT & CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2007
Siret
49348927200010
Code APE
741G
Adresse
34 RUE DU LOT
63730 , LES MARTRES-DE-VEYRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/01/2007
Siret
49348927200036
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Audit, expertise conseil et gestion des organisations négoce de tout matériel notamment aéronautique formation conseil aux entreprises à l'international Audit expertisé conseil et gestion des organisations dans tous domaines tels que notamment dans la maintenance aéronautique. Conseil aux entreprises à l'international aidé à l'implantation. Participation par tous moyens à toutes entreprises pouvant se rattacher à l'objet social, maintenance aéronautique, gestion de navigabilité
Adresse
RUE rue Youri Gagarine
63510 , Aulnat - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Aéroport Clermont-Ferrand/auvergne
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2007
Siret
49348927200028
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
89 RUE DES PLANCHETTES
63100 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22355
Date d'ajout
18/11/2022
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 16/11/2022 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11188
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 02/10/2018. PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE AU COURS DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT, MANTIENT Monsieur Bernard PERRIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET DESIGNE Maître Jean-François PETAVY EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. Maintient la SELARL AJ UP, représentée par Maître Grégory WAUTOT en qualité d'administrateur judiciaire AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 2 mois. Date d'effet : 02/10/2018
Numéro d'observation
8101
Date d'ajout
11/07/2018
Description
Résolution du plan de sauvegarde et prononcé du redressement judiciaire Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 10/07/2018 Prononce la résolution du plan de sauvegarde et ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Fixe au 15/06/2018 la date de cessation des paiements Fixe à six mois la durée de la période d'observation Désigne Monsieur Patrick WOLFF en qualité de Juge Commissaire Désigne Maître Jean-François PETAVY - 29, Bd Berthelot - 63400 CHAMALIERES en qualité de Mandataire Judiciaire Désigne la SELARL AJ UP représentée par Maître Grégory WAUTOT, 9 place de jaude 63000 Clermont Ferrand, en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise Date d'effet : 10/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).