Entreprise : NICE INVEST - SIREN 493 484 596
Identité
Dénomination
NICE INVEST
SIREN (siège)
493 484 596
Date d'immatriculation au RNE
03/01/2007
Début d’activité
22/12/2006
Date de fin de la personne morale
02/01/2106
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
En France et à l'étranger, la communication, la création de supports publicitaires, conception, réalisation, exécution de tout support physique ou électronique, ainsi que l'audit, le conseil, le design.
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
331000 EUR
Adresse du siège
189 RUE D'AUBERVILLIERS 75018 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP 18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMPOLLO ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Levallois Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/2006
Siret
49348459600017
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
En France et à l'étranger, la communication, la création de supports publicitaires, conception, réalisation, exécution de tout support physique ou électronique, ainsi que l'audit, le conseil, le design.
Adresse
189 RUE D'AUBERVILLIERS
75018 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP 18
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2007B0004912
Date d'ajout
25/09/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 25/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/05/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22-05-2013 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201201886 désigne liquidateur SELARL Actis Mandataires judiciaires pris en la personne de Maître Brigitte Penet-Weiller 12 rue Pernelle 75004 Paris, maintient la SELARL Bauland-Gladel-Martinez en la personne de Me Martinez administrateur avec la mission définie par l'article L631.22 du code de commerce, maintient Mme Guegan, juge commissaire,
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
03/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 03-04-2013 arrête le plan de cession au profit de : SAS Comellicomservices, MM. Jean-François et Ugo Chanteur . Sous le n° P201201886 ( arrête le plan de cession partielle ).
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20/12/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/01/2013, soit jusqu'au 03/07/2013
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/07/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 03/07/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201201886 date de cessation des paiements le 13/06/2012, et a désigné juge commissaire : Madame GUEGAN, administrateur : SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en la personne de Me MARTINEZ 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Actis Mandataires judiciaires pris en la personne de Maître Brigitte Penet-Weiller 12 rue Pernelle 75004 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/01/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).