Entreprise : SASA HOLDING ET MANAGEMENT - SIREN 493 439 954
Identité
(Entreprise radiée le 26/06/2017)
Dénomination
SASA HOLDING ET MANAGEMENT
SIREN (siège)
493 439 954
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2007
Date de fin de la personne morale
14/03/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10582558 EUR
Adresse du siège
RTE DE POMMEREUIL 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
KPMG AUDIT NORD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Dénomination
FINANCIERE SASA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le cateau Cambrésis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/01/2007
Siret
49343995400022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Le management opérationnel de ses filiales et participations
Adresse
RTE Zone Industrielle N° 1
59360 , Le cateau Cambrésis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE N 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2006
Siret
49343995400014
Code APE
741J
Adresse
3 RUE DU COLONEL MOLL
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3268
Date d'ajout
26/06/2017
Description
Radiation du RCS le 26/06/2017 avec effet au 24/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3090
Date d'ajout
15/06/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/05/2017 Liquidateur : FINANCIERE SASA - RCS Douai B 493 378 780 Le siège de la liquidation est fixé à : Zone Industrielle N. 59360 Le cateau Cambrésis Journal d'annonces légales : NORD ECLAIR en date du 24/05/2017
Numéro d'observation
3837
Date d'ajout
12/08/2015
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DE PARIS ( RCS 06 B 24936) - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE A PARIS 20.12.2006 A/C DU 25.01.2007 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE "SASA HOLDING ET MANAGEMENT" EN REMPLACEMENT DE " SAPHIR HOLDING II" - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 37 000 EUROS A 10 491 649.00 EUROS - NOMINATION DE LA STE P.P.J.B. EN QUALITE DE PRESIDENT REPRESENTEE PAR MR JACQUELIN PATRICE EN REMPLACEMENT DE LA STE WEINBERG CAPITAL PARTNERS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).