Entreprise : BRIC DEVELOPMENTS - SIREN 493 424 600
Identité
Dénomination
BRIC DEVELOPMENTS
SIREN (siège)
493 424 600
Date d'immatriculation au RNE
26/12/2006
Date de fin de la personne morale
25/12/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
24000 EUR
Adresse du siège
58 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACOB GEORGES , HENRI , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49342460000028
Nom commercial
BRIC DEVELOPMENTS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil à l'international. Achat et vente de produits non règlementés à l'import-export
Adresse
58 RUE 58 Place de la République
69002 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49342460000010
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
CHE DE MURE
69780 , SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE L'AIGUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/038115
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/038233
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/001052
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/031084
Date d'ajout
20/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/06/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 20/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).