Entreprise : PRUDENT - SIREN 493 371 488
Identité
Dénomination
PRUDENT
SIREN (siège)
493 371 488
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2006
Date de fin de la personne morale
20/12/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
960 RTE DE CHAMPAGNOLE 39570 PERRIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL JEAN , ROLAND
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Arcachon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/01/2007
Siret
49337148800013
Nom commercial
PRUDENT
Code APE
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication d'objets divers en matière plastique.
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Adresse
960 RTE 960 Route de Champagnole
39570 , Perrigny - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/000335
Date d'ajout
25/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 25/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000353
Date d'ajout
25/01/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 25/01/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/000452
Date d'ajout
22/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 21/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BERTRAND Claude en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/000334
Date d'ajout
20/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 20/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur MEAR Yves en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F10/002188
Date d'ajout
11/06/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 11/06/2010 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER
Numéro d'observation
F10/001818
Date d'ajout
11/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 07/05/2010 arrêtant le arrêtant le plan de cession.
Numéro d'observation
F10/001108
Date d'ajout
12/03/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 12/03/2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 31/12/2009 Mandataire judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER, Administrateur judiciaire : Maître JEANNEROT Philippe SCP LAUREAU & JEANNEROT 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE BP 473 25019 BESANCON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 12/09/2010 .
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2019-01-25 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2019-03-12 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC,04 2010-03-12 OUVERT. PROCEDURE NORMALE REDRESSEMENT 2010-03-30 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC,16 2010-05-07 ARRET DU PLAN DE CESSION 2010-08-02 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS,18 2010-06-11 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2010-08-09 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).