Entreprise : SCI D'ORION - SIREN 493 363 493
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2020)
Dénomination
SCI D'ORION
SIREN (siège)
493 363 493
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2006
Fermeture de l'établissement - 49336349300013
- Date d'effet de la fermeture : 23/11/2020
Date de fin de la personne morale
28/12/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE LES NETTES 03430 COSNE D'ALLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CIBOIS PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Olivet
Dénomination
GALAXY
Qualité
Autre
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Dénomination
MR BRICOLAGE
Qualité
Autre
Commune de résidence
La chapelle-saint-mesmin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/12/2006
Siret
49336349300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction, la gestion, l'administration et la disposition d'immeubles bâtis ou non bâtis. La gestion, l'entretien, la mise en valeur desdits biens par tous moyens. Leur location soit en bloc soit par fractions. La réalisation de tous travaux d'amélioration et de toutes installations nouvelles conformément à la destination desdits immeubles.
Adresse
Zone Artisanale les Nettes
03430 , Cosne-d'Allier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2156
Date d'ajout
04/12/2020
Description
Radiation du RCS le 04/12/2020 avec effet au 23/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1885
Date d'ajout
26/10/2020
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 15/10/2020 Décision de l'associé unique en date du 15/10/2020 Dénomination de l'associé unique : GALASY SAS, 404 439 440 Journal d'annonces légales : LA MONTAGNE en date du 22/10/2020
Numéro d'observation
404
Date d'ajout
23/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/01/2010 : Partant : OBRY Philippe, Co-gérant associé et représentant permanent de la SAS GALAXY Partant : OBRY Fabienne Thérèse-Marie, Co-Gérant Nouveau : BLANCHET Jacques Georges Léon, Gérant non associé Nouveau : SA MR BRICOLAGE représentée par BOUCHER Jean-François, Associé Société Civile Modifié : SAS GALAXY représentée par BLANCHET Jacques Georges Léon, Associé société civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).