Entreprise : MANAGER RH CONSEIL - SIREN 493 325 732
Identité
Dénomination
MANAGER RH CONSEIL
SIREN (siège)
493 325 732
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2006
Début d’activité
22/12/2021
Date de fin de la personne morale
18/12/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prestations de services en stratégie de réduction et d'optimisation des coûts, dans le domaine des ressources humaines, dans le recrutement, la gestion des ressources humaines, management, la graphologie.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DES HALLES 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALOPIN MURIELLE
Nom d'usage
NORMAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
VILLEDIEU LES BAILLEUL
Nom, Prénom(s)
NORMAND THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
VILLEDIEU LES BAILLEUL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/2021
Siret
49332573200029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services en stratégie de réduction et d'optimisation des coûts, dans le domaine des ressources humaines, dans le recrutement, la gestion des ressources humaines, management, la graphologie.
Adresse
15 RUE DES HALLES
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49332573200011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services en stratégie de réduction et d'optimisation des coûts, dans le domaine des ressources humaines, dans le recrutement, la gestion des ressources humaines, management, la graphologie.
Adresse
LE MOULIN DE MOISSY
61160 , GOUFFERN EN AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Aubry-en-Exmes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5195
Date d'ajout
31/07/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé. Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 30/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022B054197
Date d'ajout
30/07/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 30/07/2024
Numéro d'observation
6499
Date d'ajout
20/10/2023
Description
par jugement en date du 19/10/2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MANAGER RH CONSEIL - date de cessation des paiements le 06/10/2023 - a désigné liquidadeur : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me Stéphane-Alexis MARTIN 4 rue Antoine Dubois 75006 PARIS - les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2022B054195
Date d'ajout
19/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 19/10/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202302901, date de cessation des paiements le 06/10/2023, et a désigné Mme Elisabeth Duval : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).