Entreprise : POLENN - SIREN 493 312 458
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2022)
Dénomination
POLENN
SIREN (siège)
493 312 458
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2006
Date de fin de la personne morale
18/12/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
10 RUE CHARLES CROIZE 35740 PACE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLEMOT OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Pacé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/2006
Siret
49331245800018
Code APE
742C
Adresse
2 BD SEBASTOPOL
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/03/2007
Siret
49331245800026
Code APE
742C
Adresse
11 RUE JEAN LE HO
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/2007
Siret
49331245800034
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
RUE JEAN MARIE DAVID
35740 , PACE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE OMEGA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
49331245800042
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
12 RUE JEAN MARIE DAVID
35740 , PACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
49331245800059
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
conseil et étude de projets liés au développement durable et à la maîtrise de l'énergie
Adresse
10 RUE 10 Rue Charles Croizé
35740 , Pacé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26695
Date d'ajout
23/08/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Rennes le 23/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11674
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
12273
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
9537
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Pli non distribuable
Numéro d'observation
71686
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Dissolution à compter du 31/07/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/07/2018 siège de la liquidation au domicile du liquidateur : 15 rue de la Fontaine 35740 PACE parution de la publicité légale dans le Paysan Breton en date du 05/10/2018
Numéro d'observation
17465
Date d'ajout
06/12/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 06/10/2016
Numéro d'observation
4147
Date d'ajout
06/06/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de PACE (35740), 12 Rue Jean Marie David, à PACE (35740), 10 Rue Charles Croizé, à compter du 22/04/2016
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/09/2011
Description
Observations concernant l'établissement situé 12 rue Jean Marie David 35740 Pacé : Pour l'établissement principal situé à Rennes, 2 Boulevard Sébastopol il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds création.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/09/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de Pacé, rue Jean Marie David, immeuble oméga exploité du 06.11.2007 au 30.09.2010 à Pacé, 12 rue Jean Marie David A compter du 01.10.2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/06/2009
Description
: Changement de la forme juridique de SARL Unipersonnelle en SARL Pluripersonnelle, le 30.05.2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/11/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES 11 rue Jean Le Hô exploité du 24.03.2007 au 05.11.2007 à PACE rue Jean Marie David Immeuble Oméga A compter du 05.11.2007.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/06/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de * 2 BD SEBASTOPOL 35000 RENNES exploité du 11.12.2006 au 24.03.2007 à * 11 RUE JEAN LE HO 35000 RENNES A compter du 24.03.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).