Entreprise : PHERECYDES PHARMA - SIREN 493 252 266
Identité
(Entreprise radiée le 19/09/2023)
Dénomination
PHERECYDES PHARMA
SIREN (siège)
493 252 266
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2010
Date de fin de la personne morale
22/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
7953809 EUR
Adresse du siège
22 BD BENONI GOULLIN 44200 NANTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NANTES BIOTECH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER GUY , CHARLES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
LOZA JEAN-PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Chatenay-Malabry
Nom, Prénom(s)
JOLI MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Le Mas d'Azil
Nom, Prénom(s)
GEORGHIOU JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Nom, Prénom(s)
JEAN MAGALI , JACQUELINE , MARIE , ANNICK
Nom d'usage
VIDAL-ENGAURRAN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
Du Fayet De La Tour THIBAUT , MARIE , MERIADEG
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HOCH DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Cyr-les-Vignes
Nom, Prénom(s)
LE PAIH MARYVONNE
Nom d'usage
HIANCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
SEBBAG ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RIGAUD GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
LEIRE ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU PHILIPPE , JEAN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Hendaye
Nom, Prénom(s)
Morot PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine CEDEX
Dénomination
AURIGA PARTNERS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ACE MANAGEMENT - SOCIETE ANONYME
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
OMNES CAPITAL - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GO CAPITAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
St Jacques de la Lande
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE ANONYME
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Dénomination
ELAIA PARTNERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/12/2006
Siret
49325226600033
Code APE
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le développement de savoirs faire l'obtention de brevets et licences dans le domaine de la biologie de la médecine et plus généralement dans le domaine des sciences de la vie pour son compte ou pour le compte de tiers dans une perspective de commercialisation et de distribution de ses produits ainsi que toute activité de services liée au domaine des sciences de la vie
Adresse
22 BD Nantes Biotech 22 boulevard Benoni Goullin
44200 , Nantes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NANTES BIOTECH
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/2006
Siret
49325226600017
Code APE
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
Activité principale
Recherche-développement en biotechnologie
Adresse
48 RUE DE LISBONNE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/2006
Siret
49325226600025
Code APE
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le développement de savoirs faire l'obtention de brevets et licences dans le domaine de la biologie de la médecine et plus généralement dans le domaine des sciences de la vie pour son compte ou pour le compte de tiers dans une perspective de commercialisation et de distribution de ses produits ainsi que toute activité de services liée au domaine des sciences de la vie
Adresse
102 AV GASTON ROUSSEL
93230 , ROMAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
67199
Date d'ajout
19/09/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par ERYTECH PHARMA (479 560 013 RCS Lyon) au 23-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87
Date d'ajout
12/09/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par ERYTECH PHARMA (479 560 013 RCS Lyon) au 23-06-2023
Numéro d'observation
67526
Date d'ajout
23/03/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 01/01/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).