Entreprise : SARL AIXAN - SIREN 493 202 469
Identité
Dénomination
SARL AIXAN
SIREN (siège)
493 202 469
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2006
Début d’activité
15/11/2006
Date de fin de la personne morale
06/12/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
INSTALLATION DE SYSTEMES DE PURIFICATION DESINFECTION ADOUCISSEMENT ET DE TRAITEMENT DES EAUX
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Code APRM
8129AZ - Désinfection, désinsectisation, dératisation
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
5 AV PIERRE SALVI 95500 GONESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIT EL BOUHALI NOUR , ED , DINE
Nom d'usage
AIT EL BOUHALI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Noisy-le-Sec
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2006
Siret
49320246900018
Nom commercial
GWF-HES
Enseigne
EAU CLEAN ET SANTE
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Code APRM
8129AZ - Désinfection, désinsectisation, dératisation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
INSTALLATION DE SYSTEMES DE PURIFICATION DESINFECTION ADOUCISSEMENT ET DE TRAITEMENT DES EAUX
Code APRM
8129AZ - Désinfection, désinsectisation, dératisation
Code APRM
8129AZ - Désinfection, désinsectisation, dératisation
Adresse
5 AV PIERRE SALVI
95500 , GONESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
24592
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11/09/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24592
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
50317
Date d'ajout
02/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 02/01/2018 nommant Mme Christine Salmon Ladauge juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
86795
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2016 nommant M. Theveny Christian juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
30269
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 08/01/2014 nommant M. Pierre Noachovitch juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
68896
Date d'ajout
18/08/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 18/08/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J00685 , date de cessation des paiements le 27/12/2010 , désigne juge commissaire M. Alain Israel , juge commissaire suppléant M. Gérard Maury , liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
60744
Date d'ajout
18/04/2011
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/07/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
32 2011-08-18 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2012-11-05 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE G T C DU VAL D'OISE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).