Entreprise : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES - SIREN 493 193 395
Identité
Dénomination
SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES
SIREN (siège)
493 193 395
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2007
Début d’activité
01/01/2007
Date de fin de la personne morale
23/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Chirurgie dentaire
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
9 RUE SAINT-DENIS 28100 DREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MADAR PATRICK , MAIAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LATIF SHEIKH SHERYAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1995
Commune de résidence
Carrières-sous-Poissy
Nom, Prénom(s)
ROBLES DE GRACIA LUCIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Dreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49319339500016
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Chirurgie dentaire
Adresse
9 RUE SAINT-DENIS
28100 , DREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/006708
Date d'ajout
07/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 06/06/2024 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 21/12/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/013906
Date d'ajout
21/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 21/12/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres, Administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître Serge PREVILLE 23 rue des Vieux Capucins 28000 Chartres mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 06/12/2023
Numéro d'observation
F13/006722
Date d'ajout
20/11/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 01/10/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).