Entreprise : SYLVESTRIS - SIREN 493 192 959
Identité
Dénomination
SYLVESTRIS
SIREN (siège)
493 192 959
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2010
Début d’activité
01/12/2006
Date de fin de la personne morale
20/10/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participation financière ou d'intérêts dans tous groupements, sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de fusion ou de groupe, gestion de ces participations - Toutes prestations de services dans les domaines commerciaux,administratifs, financiers, comptables et informatiques au profit de filiales et participations ou de tiers.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10910889 EUR
Adresse du siège
LD LAMOTHE OUEST 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL WILLIAM , DANTE , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Coueilles
Nom, Prénom(s)
VIDAL JEREMIE , BERANGER , GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
EURAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
SYGNATURES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
49319295900028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation financière ou d'intérêts dans tous groupements, sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de fusion ou de groupe, gestion de ces participations - Toutes prestations de services dans les domaines commerciaux,administratifs, financiers, comptables et informatiques au profit de filiales et participations ou de tiers.
Autres Activités
Prise de participation financière ou d'intérêts dans tous groupements, sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de fusion ou de groupe, gestion de ces participations - Toutes prestations de services dans les domaines commerciaux,administratifs, financiers, comptables et informatiques au profit de filiales et participations ou de tiers.
Adresse
LD LAMOTHE OUEST
32600 , L'ISLE-JOURDAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
49319295900010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LD BRIN DE JONC
31230 , COUEILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4203
Date d'ajout
18/10/2016
Description
Nomination d'un Directeur général à compter du 03/10/2016 : Nouveau : VIDAL Jennifer, Isabelle, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
208
Date d'ajout
15/01/2015
Description
Nomination de dirigeants à compter du 05/12/2014 : - Nouveau : VIDAL Jérémie, Directeur général - Nouveau : SYGNATURES (SAS), Co-Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : BERNAT Gilles, Co-Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
3039
Date d'ajout
31/07/2013
Description
--- Augmentation de capital à compter du 12/06/2013 --- - Ancien : 5 676 759 € - Nouveau : 10 910 889 €
Numéro d'observation
190
Date d'ajout
13/01/2012
Description
Transformation de la société à compter du 30/12/2011 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARLh) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SASh) Réduction de capital à compter du 30/12/2011 Ancien : 5798187 euros Nouveau : 5676759 euros Extension de l'objet social à compter du 30/12/2011. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2011 : Changement de qualité : VIDAL William, Gérant devient Président
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/01/2012
Description
Augmentation de capital social à compter du 30/11/2011: - Ancien : 20 000 Euros - Nouveau : 5 798 187 Euros De fait, reconstitution des capitaux propres à compter du 30/11/2011.
Numéro d'observation
2519
Date d'ajout
22/08/2011
Description
Nomination des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant à compter du 17/06/2011 : - Nouveau : SACA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : NICOLAS Yves, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
3075
Date d'ajout
21/10/2010
Description
Immatriculation de la société suite au transfert entrant (origine hors ressort) de son siège social et établissement principal, sans maintien d'activité dans le ressort dui Greffe d'origine à compter du 30/06/2010: - Ancien siège et principal: lieu dit Brinc de Jonc - 31230 Coueilles (Rcs de Toulouse) / Supprimé - Nouveau siège et principal: lieu dit Lamothe Ouest - 32600 L'Isle Jourdain (Rcs d'Auch).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).