Entreprise : SCI LA GARANCE - SIREN 493 125 249
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2017)
Dénomination
SCI LA GARANCE
SIREN (siège)
493 125 249
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2006
Date de fin de la personne morale
14/12/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
348 AV DE SAINT OMER 62610 ARDRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOYON GILLES , MARIE , BRUNO , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Bazinghen
Nom, Prénom(s)
NOYON ANNE , DOROTHEE , JULIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Landrethun-lès-Ardres
Nom, Prénom(s)
NOYON STEPHANIE , MARIE-MARCELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Brêmes les Ardres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2006
Siret
49312524900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE DE LA RECONNAISSANCE
62100 , CALAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/10/2006
Siret
49312524900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement... de tous biens et droit pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Adresse
348 AV 348 avenue de Saint Omer
62610 , Ardres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8359
Date d'ajout
12/12/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 09/06/2017 Liquidateur : NOYON Gilles demeurant 739 bis rue de l'église 62340 Hames Boucres Le siège de la liquidation est fixé au siège social 739B rue de l'Eglise 62340 Hames-Boucres Journal d'annonces légales : Gazette Pas de Calais en date du 03/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8362
Date d'ajout
12/12/2017
Description
Radiation du RCS le 12/12/2017 avec effet au 10/10/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 6203 (CALAIS).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 10/10/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).