Entreprise : WAGRAM MARAN-VIGHIER - SIREN 493 074 652
Identité
Dénomination
WAGRAM MARAN-VIGHIER
SIREN (siège)
493 074 652
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2006
Date de fin de la personne morale
04/12/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEVENOT CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/11/2006
Siret
49307465200014
Nom commercial
LE CAFE DES TERNES
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant
Adresse
58 AV 58 avenue de Wagram
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006B2304313
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 19/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
08/07/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06-07-2010 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201002057 désigne liquidateur SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME LEVY, maintient M DE LA VILLESBRET, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP THEVENOT PERDEREAU EN LA PERSONNE DE ME THEVENOT
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
29/06/2010
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28-06-2010 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P20102057 date de cessation des paiements le 19-02-2009, et a désigné juge commissaire : M DE LA VILLESBRET, juge commissaire suppléant : M VALACHS, administrateur : SCP THEVENOT PERDEREAU EN LA PERSONNE DE ME THEVENOT 131 BD MALESHERBES 75017 PARIS, avec pour mission : GERER, mandataire judiciaire : SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME LEVY 102 RUE DU FAUBOURG ST DENIS CS 10023 75479 PARIS CEDEX 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 28-08-2010, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).