Entreprise : PLURIBUS EUROPE - SIREN 493 043 855
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2024)
Dénomination
PLURIBUS EUROPE
SIREN (siège)
493 043 855
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2006
Date de fin de la personne morale
21/11/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
1 RUE PASTEUR 95150 TAVERNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
PUJOL JEAN-MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
1301 WAVRE
Dénomination
ALAIN MEYNIEUX EXPERTISES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/2006
Siret
49304385500011
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
27 RUE DES ACACIAS
95540 , MERY-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/11/2006
Siret
49304385500029
Nom commercial
PLURIBUS- EUROPE
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
formation des adultes et formation continue
Adresse
1 RUE PASTEUR
95150 , TAVERNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28191
Date d'ajout
11/07/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/06/2024
Description
Dissolution à compter du 31/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2023, siège de la liquidation : 1 Rue Pasteur 95150 Taverny
Numéro d'observation
25830
Date d'ajout
28/06/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2023 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).