Entreprise : SCI MASURE - SIREN 492 989 017
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2021)
Dénomination
SCI MASURE
SIREN (siège)
492 989 017
Date d'immatriculation au RNE
27/11/2006
Date de fin de la personne morale
26/11/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
22 RUE D EGUISON 13010 MARSEILLE 10 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villa Saint-mitre
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAMES BRUNO , VINCENT , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MASURE SYLVIE
Nom d'usage
JAMES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Lambesc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/2006
Siret
49298901700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
115 CHE DES OULLIERES
13410 , LAMBESC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA ST MITRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/11/2006
Siret
49298901700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par la location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Adresse
22 RUE 22 RUE d'Eguison
13010 , Marseille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52495
Date d'ajout
09/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Dissolution à compter du 01/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/03/2021, liquidateur : JAMES Bruno Vincent Marie, siège de la liquidation : 11 Avenue du 11 novembre 1918 13410 Lambesc, parution de la publicité légale : La Provence Libérée paru le 14/09/2021
Numéro d'observation
51934
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/03/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
7462
Date d'ajout
25/09/2018
Description
Radiation du RCS le 25/09/2018 avec effet au 01/07/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Marseille par suite du transfert du siège social : 115 chemin des Oullières Villa Saint-mitre 13410 LAMBESC au 22 RUE d'Eguison 13010 MARSEILLE. Dépot de l'acte le : 24/09/2018 sous le numéro : 43875
Numéro d'observation
27858
Date d'ajout
25/09/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 01/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).