Entreprise : HEAVEN CLIMBER CARAIBES - SIREN 492 963 657
Identité
Dénomination
HEAVEN CLIMBER CARAIBES
Sigle
H.C. CARAIBES
SIREN (siège)
492 963 657
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2006
Date de fin de la personne morale
06/12/2105
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
LE CAP 97222 CASE-PILOTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRIER JEAN-MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Bellefontaine
Nom, Prénom(s)
DELRIEUX JEAN-MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
La Colle-sur-Loup
Dénomination
J. CAUSSE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
GERMAIN ASSOCIES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2006
Siret
49296365700019
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Étude et réalisation de tous travaux publics ou particuliers , ouvrage d'art génie civile fondations spéciales et travaux acrobatiques en tous domaines production achat ou vente de toutes matières premières ou autres fabrication vente de matériel utilisé dans les travaux
Adresse
le Cap
97222 , Case pilote - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5938
Date d'ajout
30/10/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE EN DATE DU 10/10/2012 PRONONCANT LA CESSION PARTIELLE DE LA SAS HEAVEN CLIMBER CARAÏBES AU PROFIT DE Michel RICHARD DEMEURANT A PIA (26270) MARMANDE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SA CAN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5936
Date d'ajout
26/10/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE EN DATE DU 10/05/2012 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 02/05/2012 JUGE COMMISSAIRE : SERGE LENORMAND ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES : Me Xavier HUERTAS 4, RUE DE L'OPERA 06359 NICE CEDEX 4 : Me Marie-Claire FAIVRE-DUBOZ 6, Bd DUBOUCHAGE 06000 NICE MANDATAIRE JUDICIAIRE : Me Stéphanie BIENFAIT 39 BLD CARABACEL 06000 NICE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).