Entreprise : SCI ROE - SIREN 492 942 727
Identité
Dénomination
SCI ROE
SIREN (siège)
492 942 727
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2006
Début d’activité
19/10/2006
Date de fin de la personne morale
13/11/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE L’INDUSTRIE 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSARAF BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
ASSARAF SABRINE
Nom d'usage
HAGGIAG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
ASSARAF VALERIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ASSARAF DOV
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Le Gosier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/10/2006
Siret
49294272700016
Nom commercial
SCI ROE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
5 RUE DE L’INDUSTRIE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4542
Date d'ajout
27/10/2008
Description
Modification autreCESSION DE LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES DE MR SERGE HAGGIAG ET MR MICHEL DAHAN (LES CEDANTS) A MR BRUNO ASSARAF, MR DOV ASSARAF, MME SABRINE HAGGIAG ET MELLE VALERIE ASSARAF(NOUV ASSOCIES)NOUV GERANT: BRUNO ASSARAFGERANT PARTANT: SERGE HAGGIAG / ASSOCIE PARTANT: MICHEL DAHANDate d'effet : 25/04/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).