Entreprise : F.L.A. FINANCES - SIREN 492 929 906
Identité
Dénomination
F.L.A. FINANCES
SIREN (siège)
492 929 906
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2006
Début d’activité
20/11/2006
Date de fin de la personne morale
21/11/2105
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
30/11/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales acquisition souscription et gestion de tous titres de sociétés location administration de tous biens meubles et immeubles réalisation de prestations de services en matière administrative financière technique ou informatique
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
26 AV MARIE-LOUISE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQ DENIS , MAX , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/2006
Siret
49292990600013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales acquisition souscription et gestion de tous titres de sociétés location administration de tous biens meubles et immeubles réalisation de prestations de services en matière administrative financière technique ou informatique
Autres Activités
prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales acquisition souscription et gestion de tous titres de sociétés location administration de tous biens meubles et immeubles réalisation de prestations de services en matière administrative financière technique ou informatique
Adresse
26 AV MARIE-LOUISE
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
09/01/2023
Description
Par ordonnance du 09-01-2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de St Nazaire a prononcé la clôture de la procédure de REDRESSEMENT dans les conditions de l'article R.631-43 du Code de Commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
22/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 22-06-2022 arrêtant le plan de sauvegarde, Désigne la SARL F.L.A. FINANCES en la personne de Monsieur Denis JACQ comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 9 ans. Désigne SELARL PHILIPPE DELAERE et associé en la personne de Me Philippe DELAERE Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de le mettre en oeuvre et d'en surveiller l'exécution,, maintient Monsieur Daniel NOBLET, en qualité de Juge-Commissaire, maintient Madame Béatrice DAVID en qualité de juge-commissaire suppléant, maintient 2020-84, sous le numéro 2020-84.
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
16/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 16/03/2022 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 23/03/2022, soit jusqu'au 23/06/2022
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 08/12/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 23/12/2021
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
22/07/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 21-07-2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 23-09-2021, soit jusqu'au 23-12-2021
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
17/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 17/03/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/03/2021
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 23/09/2020 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2020-84 et a désigné juge commissaire : Monsieur Daniel NOBLET, juge commissaire suppléant : Madame Béatrice DAVID , mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/03/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/05/2008
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 30/05/2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).