Entreprise : SOCIETE CIVILE CAPEMY - SIREN 492 910 625
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE CAPEMY
Sigle
SC CAPEMY
SIREN (siège)
492 910 625
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2006
Fermeture de l'établissement - 49291062500010
- Date d'effet de la fermeture : 23/01/2020
Date de fin de la personne morale
22/11/2066
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
03400 GENNETINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERBOIS ANTHONY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Trévol
Nom, Prénom(s)
BONNET THIERRY , CLAUDE , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Gennetines
Nom, Prénom(s)
BARRY ALEXANDRE , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Avermes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/10/2006
Siret
49291062500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété administration exploitation d'immeubles acquisition
Adresse
03400 , Gennetines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Bourg
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
379
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Radiation du RCS le 23/01/2020 avec effet au 23/01/2020 Radiation d'office en application de l'article R. 123-136 du Code de Commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3736
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Mention de cessation d'activité portée en application de l'article R.123-125 du Code de Commerce à compter du 06/09/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).