Entreprise : BOURGEOIS - SIREN 492 732 169
Identité
(Entreprise radiée le 02/04/2020)
Dénomination
BOURGEOIS
SIREN (siège)
492 732 169
Date d'immatriculation au RNE
13/11/2006
Date de fin de la personne morale
12/11/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES BOIS DES BROSSES 27250 RUGLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE SAPTEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS MICHEL , CAMILLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Rugles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49273216900023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation majoritaire ou non dans tous types de sociétés civiles ou commerciales de groupement
Adresse
26 RUE 26 Rue du Bois des Brosses Le Saptel
27250 , Rugles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE SAPTEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49273216900015
Code APE
741J
Adresse
68 LE VAUTIOUX
61300 , L'AIGLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES VAUTIOUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2326
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/03/2020
Description
Dissolution à compter du 05/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/03/2020, liquidateur : BOURGEOIS Michel Camille, siège de la liquidation : Le Saptel 26 Rue du Bois des Brosses 27250 Rugles, parution de la publicité légale : Le Parisien (web) en date du 20/04/2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/07/2007
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 13/07/2007.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/06/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de ALENCON à RUGLES Dépot constitution au greffe d'ALENCON le 13.11.06 sous le n°2006A1169 journal publicateur: le REVEIL NORMAND des 30.8.2006 -25.10.2006 et 01.11.2006 journal pulicateur du transfert : le reveil normand du 6.06.2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/06/2007
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/06/2007
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de EVREUX Effectué le 19 JUIN 2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).