Entreprise : SB IMPRIMEURS - SIREN 492 489 380
Identité
Dénomination
SB IMPRIMEURS
SIREN (siège)
492 489 380
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2006
Début d’activité
01/11/2006
Date de fin de la personne morale
24/10/2076
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
EXPLOITATION DE TOUS FONDS D IMPRIMERIE
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Capital social
350000 EUR
Adresse du siège
PARC D’ACTIVITES 88470 SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARNET JEAN-FRANCOIS , BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
EPINAL
Nom, Prénom(s)
DA SILVA BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
GOLBEY
Nom, Prénom(s)
FEGER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
GOLBEY
Dénomination
SOCOS'PRINT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
EPINAL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2006
Siret
49248938000013
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION DE TOUS FONDS D IMPRIMERIE
Adresse
PARC D’ACTIVITES
88470 , SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4053
Date d'ajout
30/07/2014
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 29/07/2014, IL A ETE PROCEDE AU REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2014: ANCIEN: ME FABIEN VOINOT, 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE NOUVEAU: SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3113
Date d'ajout
18/06/2012
Description
EN DATE DU 12/06/2012, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 15/06/2012. A NOMME MAITRE FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE COMME LIQUIDATEUR. CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 15/06/2012
Numéro d'observation
2523
Date d'ajout
18/05/2012
Description
EN DATE DU 03/05/2012, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 29/11/2012
Numéro d'observation
5964
Date d'ajout
07/12/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/11/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: MANDATAIRE JUDICIAIRE : MAITRE FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE : SELARL KREBS SUTY - 73, RUE DE LA COLLINE - BP 93423 54015 NANCY CEDEX PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 29/05/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).