Entreprise : CRISMO - SIREN 492 468 319
Identité
Dénomination
CRISMO
SIREN (siège)
492 468 319
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2006
Début d’activité
15/02/2019
Date de fin de la personne morale
23/10/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Acquisition et exploitation d'un patrimoine immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
12 RTE DU GRAND POISSEVIN 44350 GUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORICEAU CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Guérande
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/2019
Siret
49246831900032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et exploitation d'un patrimoine immobilier
Autres Activités
Acquisition et exploitation d'un patrimoine immobilier
Adresse
12 RTE DU GRAND POISSEVIN
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2006
Siret
49246831900016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
4 ALL GEORGES LACOMBE
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU GUELEN - CHEMIN DE KERDRONIOU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/2017
Siret
49246831900024
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
3 ALL FAURE
29500 , ERGUE-GABERIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2363
Date d'ajout
21/03/2019
Description
Radiation du RCS le 21/03/2019 avec effet au 15/02/2019 radiation suite à transfert du siège + établissement principal (hors ressort) ancienne adresse : 3 allée Faure 29500 Ergué Gabéric - nouvelle adresse : 12 route du Grand Poissevin 44350 Guérande aucun maintien d'activité à l'ancienne adresse. Notification du greffe de Saint-Nazaire le 20/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/03/2019
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Numéro d'observation
4014
Date d'ajout
03/08/2011
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2011
Numéro d'observation
2150
Date d'ajout
15/04/2008
Description
Nomination d'un co-gérant à compter du 05/01/2007 : Moriceau Chantal Changement de qualité et d'adresse personnelle : MORICEAU Christian, gérant devient co-gérant. Son adresse personnelle est désormais Chemin de Kerdroniou, 4 allée Georges Lacombe - ZA de Guelen 29000 QUIMPER
Numéro d'observation
5459
Date d'ajout
08/10/2007
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE, APRES CONSTAT QUE SES CAPITAUX PROPRES SONT DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 02/07/2007
Numéro d'observation
731
Date d'ajout
07/02/2007
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU 15/12/2006 ANCIENNE : 30/09 NOUVELLE : 31/12
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).