Entreprise : LES ROUTES - SIREN 492 457 833
Identité
(Entreprise radiée le 19/01/2023)
Dénomination
LES ROUTES
SIREN (siège)
492 457 833
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2006
Date de fin de la personne morale
19/10/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
900 EUR
Adresse du siège
234 AV DES ROUTES 83200 TOULON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALETTE OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Bandol
Nom, Prénom(s)
MEENS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
PASCAL THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Brignoles
Nom, Prénom(s)
SMARRITO FABIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
La Cadière-d'Azur
Nom, Prénom(s)
ARCHAMBAULT ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Nom, Prénom(s)
FLAVIAN ANTONIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
La Crau
Nom, Prénom(s)
RESTEN ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
La Garde
Nom, Prénom(s)
ALLAIN UGO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
La Farlède
Nom, Prénom(s)
MANCIET JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Ollioules
Nom, Prénom(s)
TALARMIN BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
CHABASSOL GIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
DAGEVILLE XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
OLINK-LARGENTON AGNES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
CLAVEL GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Allauch
Nom, Prénom(s)
DELIE JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
ROBERT JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
La Garde
Nom, Prénom(s)
AIGUIER GIORDANO ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Solliès-Pont
Nom, Prénom(s)
ARNAULT GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/2006
Siret
49245783300019
Code APE
702C
Adresse
77 RUE OCTAVE TEISSIER
83200 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/10/2006
Siret
49245783300027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, prise à bail, propriété, administration, gestion et exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers ou droits immobiliers donnant vocation à la jouissance et/ou à la propriété de biens immobiliers.
Adresse
234 AV 234 Avenue des Routes
83000 , Toulon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/001794
Date d'ajout
19/01/2023
Description
Radiation en date du 19/01/2023 - Clôture des opérations de liquidation 31/12/2022 (Assemblée générale).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/001793
Date d'ajout
19/01/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2022 - Siège de la liquidation : 234 Avenue des Routes 83000 TOULON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Var Information du 27/01/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).