Entreprise : GFA LA TERRE DU ROI - SIREN 492 449 525
Identité
Dénomination
GFA LA TERRE DU ROI
SIREN (siège)
492 449 525
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2006
Début d’activité
07/07/2006
Date de fin de la personne morale
17/10/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété, la jouissance, et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
180240 EUR
Adresse du siège
RTE DES VIGNES 17870 LOIRE-LES-MARAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GABORIT BEATRICE , EDMONA , PAULETTE
Nom d'usage
JOUSSEMET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Loire-les-Marais
Nom, Prénom(s)
GABORIT ERIC , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Loire-les-Marais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/07/2006
Siret
49244952500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la jouissance, et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole.
Autres Activités
La propriété, la jouissance, et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole.
Adresse
RTE DES VIGNES
17870 , LOIRE-LES-MARAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6281
Date d'ajout
19/09/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/07/2006 : Nouveau : GABORIT Eric, Jean-Claude, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JOUSSEMET Béatrice, Edmona, Paulette, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6282
Date d'ajout
19/09/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/03/2013 : Partant : GABORIT Jean-Claude Henri, Gérant Changement de qualité : GABORIT Eric, Jean-Claude, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : JOUSSEMET Béatrice, Edmona, Paulette, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).