Entreprise : LA COMPAGNIE DES ECREHOUS - SIREN 492 408 927
Identité
(Entreprise radiée le 19/12/2023)
Dénomination
LA COMPAGNIE DES ECREHOUS
SIREN (siège)
492 408 927
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2006
Date de fin de la personne morale
18/10/2105
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
30/11/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
4900000 EUR
Adresse du siège
69 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Reynier VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Becker ETIENNE , FRANCOIS , DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Nom, Prénom(s)
Salustro OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Joseph CHARLES-EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gillot PASCAL
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Boussard EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CORBIC YVAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAINT HONORE BK&A
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAINT HONORE SEREG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/10/2006
Siret
49240892700019
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil et la prestation de services en matière de gestion d'actifs pour le compte de tiers , la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financières, de services, mobilières ou immobilières, françaises ou étrangères.
Adresse
69 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006B1990950
Date d'ajout
19/12/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-11-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : LesEchos.fr DU : 11-12-2023, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006B1990962
Date d'ajout
19/12/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-11-2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).