Entreprise : SCI BORDEAUX DU LAC - SIREN 492 400 965
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2019)
Dénomination
SCI BORDEAUX DU LAC
SIREN (siège)
492 400 965
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2006
Fermeture de l'établissement - 49240096500033
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 49240096500017
- Date d'effet de la fermeture : 06/02/2009
Fermeture de l'établissement - 49240096500025
- Date d'effet de la fermeture : 11/08/2015
Date de fin de la personne morale
17/10/2105
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
1 B RUE DU MAJOR EDWARD GRIEG STYFFE 14190 MAIZIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEAUME FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Maizières
Dénomination
CYRIUS D'ARCLAIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Maizières
Dénomination
CYRIUS INVESTISSEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Maizières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/2006
Siret
49240096500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHATEAU FOSSARD
14190 , MAIZIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/10/2006
Siret
49240096500033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration, gestion et exploitation par bail ou crédit-bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis qui seront acquis par la sté ou édifiés par elle au cours de la vie sociale ainsi que l'acquisition et la gestion de parts de toutes autres sociétés civiles immobilières.
Adresse
1 B RUE 1 Bis rue du Major Edward Grieg Styffe
14190 , Maizières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/2009
Siret
49240096500025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
149 RUE DE LA DELIVRANDE
14000 , CAEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE PERICENTRE IV
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4763
Date d'ajout
19/04/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11606
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Dissolution à compter du 25/08/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/08/2017, siège de la liquidation : 1 Bis Rue du Major Edward Grieg Styffe 14190 Maizières, parution de la publicité légale : La Manche Libre en date du 06/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).