Entreprise : SCI NICOLAS - SIREN 492 389 127
Identité
Dénomination
SCI NICOLAS
SIREN (siège)
492 389 127
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2006
Début d’activité
04/10/2006
Date de fin de la personne morale
16/10/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits pouvant constituer accessoire, annexe ou complément des biens et droits immobiliers en question
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
25600 EUR
Adresse du siège
4 RUE LAMARTINE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
TCHOURIKOVA NATALIA
Nom d'usage
NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Montrouge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/10/2006
Siret
49238912700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits pouvant constituer accessoire, annexe ou complément des biens et droits immobiliers en question
Autres Activités
acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits pouvant constituer accessoire, annexe ou complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
4 RUE LAMARTINE
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2006
Siret
49238912700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE ROMAIN ROLLAND
92220 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71643
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 12/11/2020 du 5 Rue ROMAIN ROLLAND 92220 Bagneux au 4 Rue Lamartine 94100 Saint-Maur-des-Fossés Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 12/11/2020 Ancienne valeur : 5 Rue ROMAIN ROLLAND 92220 Bagneux Nouvelle valeur : 4 Rue Lamartine 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).