Entreprise : SARL J.A.P. - SIREN 492 304 688
Identité
Dénomination
SARL J.A.P.
SIREN (siège)
492 304 688
Date d'immatriculation au RNE
10/10/2006
Début d’activité
10/11/2006
Date de fin de la personne morale
09/10/2105
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Bar restaurant
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA REPUBLIQUE 18500 VIGNOUX-SUR-BARANGEON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASCUAL JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Maurepas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/2006
Siret
49230468800012
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bar restaurant
Adresse
8 RUE DE LA REPUBLIQUE
18500 , VIGNOUX-SUR-BARANGEON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
502
Date d'ajout
17/01/2024
Description
Fin d'application de la liquidation judiciaire simplifiée En date du 16/01/2024, jugement prononçant la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale de SARL J.A.P. Date d'effet : 16/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4858
Date d'ajout
12/07/2023
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire En date du 11/07/2023, Jugement prononçant la résolution du plan homologué le 06/10/2020 et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de SARL J.A.P. (SARL) A nommé comme liquidateur la SAS SAULNIER - PONROY & ASSOCIES - 21, RUE DES ARENES - 18000 BOURGES et MAITRE AXEL PONROY pour conduire la mission et a fixé au 11/07/2023 la date de la cessation des paiements, Sans poursuite d’activité Date d'effet : 11/07/2023
Numéro d'observation
1988
Date d'ajout
12/05/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/01/2009 : Partant : PASCUAL Adelaide, Gérant(e) Nouveau : PASCUAL Julien, Gérant
Numéro d'observation
5152
Date d'ajout
18/12/2006
Description
ACTE SSP EN DATE DU 04.11.06 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 04/11/2006 : PARTANT : PASCUAL JULIEN, GÉRANT(E) NOUVEAU : PASCUAL ADELAIDE, GÉRANT(E) BERRY REPUBLICAIN DU 09.11.06
Numéro d'observation
5154
Date d'ajout
18/12/2006
Description
SUIVANT ACTE RECU PAR ANNE MARIE SCATTOLIN NOTAIRE ASSOCIE A VIERZON (CHER) EN DATE DU 25.11.06 MISE EN ACTIVITE SUR ACHAT DE MR JORGE ANTONIO RCS BOURGES A 311 967 202 D'UN FONDS SIS ET EXPLOITE : -18500 VIGNOUX SUR BARANGEON 8 RUE DE LA REPUBLIQUE -ACTIVITE : CAFE BAR BRASSERIE -PRIX : 41 500 EUROS -ENTREE DE JOUISSANCE : 25.11.06 -DATE DE DEBUT ACTIVITE : 25.11.06 -OPPOSITIONS : AU SIEGE DE L'ETUDE MAITRE ANNE MARIE SCATTOLIN NOTAIRE ASSOCIE A VIERZON (CHER) 8 BIS RUE BLANCHE BARON BERRY REPUBLICAIN DU 06.12.06
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).