Entreprise : AGORA 6 - SIREN 492 251 244
Identité
Dénomination
AGORA 6
SIREN (siège)
492 251 244
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2006
Début d’activité
01/04/2006
Date de fin de la personne morale
10/10/2105
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activités principales de l’objet social
Promotion commerciale
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Adresse du siège
75 AV PARMENTIER 75011 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
75 A 77
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA OLIVEIRA SABINE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Livry Gargan
Nom, Prénom(s)
PIERREPONT MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MARC LE BRETON ET ASSOCIES
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Garches
Dénomination
BACS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Palaiseau
Dénomination
ELKO INGENIERIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Fontenay Sous Bois
Dénomination
SERVICES, TECHNOLOGIES, INDUSTRIES POUR L'ENVIRONNEMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Frejus
Dénomination
CLIM AIR
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONDITIONAIR
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
TRAVAUX D'INTERIEUR FOREST AMENAGEMENTS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
49225124400017
Nom commercial
AGORA 6
Enseigne
AGORA 6
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Promotion commerciale - Mise à disposition à l'ensemble de ses membres, de services communs et moyens - activité commerciale
Adresse
75 AV PARMENTIER
75011 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
75 A 77
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/08/2010
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE SABINE DA SILVA OLIVEIRA EN QUALITE DE CONTROLEUR DE GESTION A COMPTER DU 26-07-2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/08/2010
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE MARC PIERREPONT EN QUALITE DE ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 26-07-2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).