Entreprise : SCI MOJITO - SIREN 492 245 816
Identité
Dénomination
SCI MOJITO
SIREN (siège)
492 245 816
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2006
Début d’activité
04/10/2006
Date de fin de la personne morale
10/10/2056
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de terrains, immeubles, exploitation et mise en valeur de ces biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
23 AV SAINT-PIERRE 36000 CHATEAUROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANGLES YVAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
GILLARD FLORENCE
Nom d'usage
ANGLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Châteauroux
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
04/10/2006
Siret
49224581600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de terrains, immeubles, exploitation et mise en valeur de ces biens
Autres Activités
Acquisition de terrains, immeubles, exploitation et mise en valeur de ces biens
Adresse
139 AV DE VERDUN
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/11/2007
Siret
49224581600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 AV SAINT-PIERRE
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1310
Date d'ajout
29/04/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 24/11/2007 : Partant : MEUNIER Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Partant : MEUNIER Patrice, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : ANGLES Florence, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : ANGLES Yvan, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/11/2007 : Partant : MEUNIER Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Partant : MEUNIER Patrice, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : ANGLES Florence, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : ANGLES Yvan, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Transfert du siège social à compter du 24/11/2007 : Ancienne adresse : 139 AVENUE DE VERDUN 36000 CHATEAUROUX Nouvelle adresse : 23 avenue Saint-Pierre 36000 Châteauroux
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).