Entreprise : L'ETOILE - SIREN 492 235 700
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2019)
Dénomination
L'ETOILE
SIREN (siège)
492 235 700
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2006
Date de fin de la personne morale
16/10/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
39 RUE DU DOCTEUR ROUX 93270 SEVRAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUSCA JEAN-DANIEL , FREDERIC , CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Sevran
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
49223570000027
Enseigne
L'ETOILE DE MONTCEAUX
Code APE
9001Z - Arts du spectacle vivant
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA DIFFUSION LA PRODUCTION LA CREATION L'ACQUISI- TION LA LOCATION LA PRISE EN LOCATION GERANCE LA PRISE DE BAIL L'INSTALLATION L'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANTS DE BARS DE CAFES DE LOISIRS SOUS TOUTES SES FORMES L'ORGANISATION DE SPECTACLES VIVANTS LA VENTE D'ARTICLE DE MODE ET CULTURELS ET TOUTES ACTIVITES ANNEXES S'Y RAPPORTANT NOTAMMENT ACTIVITE DE TRAITEUR RESTAU- RATION .
Adresse
4 4 Route Nationale 4
77151 , Montceaux-lès-Provins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/09/2006
Siret
49223570000019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
39 RUE DU DOCTEUR ROUX
93270 , SEVRAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23648
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12770
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bobigny. Clôture des opérations de liquidation le 30 juin 2019
Numéro d'observation
20827
Date d'ajout
10/09/2019
Description
Dissolution à compter du 20/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/06/2019 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale Les Affiches Parisiennes du 26/07/2019
Numéro d'observation
12081
Date d'ajout
20/06/2019
Description
Dissolution à compter du 20 juin 2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/06/2019 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale Les Affiches Parisiennes du 26/07/2019
Numéro d'observation
81896
Date d'ajout
26/12/2013
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/09/2007
Description
Historique des observations depuis le 03/09/2007 : Immatriculation principale TC BOBIGNY 06B5781 Mise en activité de la SARL suite à l'ouverture d'un établissement principal dans notre ressort à compter du 1.08.2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/08/2007.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dissolution à compter du 20/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/06/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).