Entreprise : FRANCE HYGIENE SERVICES SARL - SIREN 492 085 816
Identité
Dénomination
FRANCE HYGIENE SERVICES SARL
Sigle
FHS BATIMENT
SIREN (siège)
492 085 816
Date d'immatriculation au RNE
28/09/2006
Début d’activité
01/09/2006
Date de fin de la personne morale
27/09/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
charpente métallique et bois maçonnerie générale couverture bardage démolition et nettoyage industriel
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
1 RUE MICHEL SIMON 95190 GOUSSAINVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGOIE NICOLE
Nom d'usage
KUNDA
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Goussainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49208581600014
Nom commercial
FHS BATIMENT. FHS PROPRETE. FHS SERVICES
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
charpente métallique et bois maçonnerie générale couverture bardage démolition et nettoyage industriel
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Autres Activités
CHARPENTE METALLIQUE ET BOIS MACONNERIE GENERALE COUVERTURE BARDAGE DEMOLITION NETTOYAGE INDUSTRIEL
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Adresse
1 RUE MICHEL SIMON
95190 , GOUSSAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
38752
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 27/09/2022 nommant M. Patrick Soussana juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
59507
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 10/04/2018 nommant Mme Christine Salmon Ladauge juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
28161
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
7110
Date d'ajout
10/04/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 10/04/2009 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2009J00305 , date de cessation des paiements le 10/10/2007 , désigne juge commissaire M. Tankere , juge commissaire suppléant M. Mayer , liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
2203
Date d'ajout
28/01/2009
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce, NPAI 2008Z423
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).