Entreprise : A 3 P - SIREN 492 080 783
Identité
Dénomination
A 3 P
SIREN (siège)
492 080 783
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2006
Début d’activité
08/09/2006
Date de fin de la personne morale
01/10/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Pose de faux plafonds ; plâtrerie peinture.
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
36 RUE EMILE DECORPS 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZASSO DENIS , YVAN , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Meyzieu
Nom, Prénom(s)
ZASSO DENIS
Nom d'usage
ZASSO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
MEYZIEU
Nom, Prénom(s)
DUBOIS PATRICK
Nom d'usage
DUBOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1900
Commune de résidence
LYON CEDEX 06
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/2006
Siret
49208078300011
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Pose de faux plafonds ; plâtrerie peinture.
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Adresse
36 RUE EMILE DECORPS
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/030545
Date d'ajout
06/07/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/07/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/030475
Date d'ajout
06/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/07/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/007455
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/02/2017 prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 17/02/2017. Juge commissaire : Monsieur BONNET Christian. Juge commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine. Liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON. Date de cessation des paiements : 16/01/2017
Numéro d'observation
F17/006664
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BONNET Christian et en qualité de Juge commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F16/009144
Date d'ajout
10/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DEFOND Eric en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/027047
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/07/2015 arrêtant le le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl OLIVIER BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON
Numéro d'observation
F14/047934
Date d'ajout
31/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/12/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/07/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/037556
Date d'ajout
15/10/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2014.
Numéro d'observation
F14/024620
Date d'ajout
01/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/07/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur THIBAUT Jacques-Olivier, Juge commissaire suppléant : Monsieur DEFOND Eric, Mandataire Judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl OLIVIER BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/05/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AI 2015-07-01 ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT 2015-07-17 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,AW 2014-05-31 DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS 2014-07-10 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,AW 2017-01-16 DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS 2017-03-02 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,CX 2017-02-09 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2017-03-02 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON ME DUBOIS,DB 2014-12-30 JUGEMENT MODIFICATIF 2015-03-05 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,DN 2014-07-01 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2014-07-10 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).